Hanes ariannol WEST LONDON MISSION METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.67m | £2.72m | £2.74m | £2.35m | £2.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.23m | £3.35m | £4.50m | £4.39m | £3.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £939.82k | £958.00k | £1.29m | £1.30m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £939.00k | N/A | N/A | £50.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.00k | £70.00k | £38.00k | £4.00k | £86.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.15m | £2.27m | £2.30m | £1.88m | £2.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £504.00k | £372.00k | £397.00k | £323.00k | £456.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £148.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £63.00k | £34.00k | £2.00k | £84.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.69m | £2.93m | £4.11m | £4.18m | £3.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.00k | £251.00k | £266.00k | £218.00k | £214.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | £18.00k | £11.00k | £74.00k | £53.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.00k | £22.00k | £19.00k | £22.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Arall | £514.00k | £174.00k | £120.00k | £0 | £220.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.