THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HERSHAM

Rhif yr elusen: 1131361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parochial Church Council of a Church of England ecclesiastical parish.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £176,754
Cyfanswm gwariant: £245,160

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Chwefror 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HERSHAM PCC (Enw gwaith)
  • St Peters Hersham (Enw gwaith)
  • Walton and Hersham Foodbank (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUZANNE JAYNE BARRETT Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Gillian Clare Coates Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Karen Richards Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Katherine Ind Ymddiriedolwr 24 October 2020
Dim ar gofnod
Claire Warne Ymddiriedolwr 24 October 2020
Dim ar gofnod
MALCOLM REID Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Andrew Strong Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Rev JACKIE RICHARDSON Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod
JANE ANDERSON Ymddiriedolwr 24 July 2017
Dim ar gofnod
Patricia Margaret Shore Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod
LYNNE CLAIRE WATSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARGARET HICKS Ymddiriedolwr
CHARITY OF ROBERT PHILLIPS
Derbyniwyd: Ar amser
ACTION FOR CARERS (SURREY)
Derbyniwyd: Ar amser
MR TONY SKRZYPECKI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £266.56k £373.32k £415.16k £259.18k £176.75k
Cyfanswm gwariant £269.73k £278.25k £338.73k £265.53k £245.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.50k £17.60k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 30 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Tachwedd 2020 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED ON 05/10/1928
Gwrthrychau elusennol
Maes buddion
Hanes cofrestru
  • 21 Chwefror 2023 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Peters Church Hall
Burwood Road
Hersham
WALTON-ON-THAMES
Surrey
KT12 4AA
Ffôn:
01932 253452