Hanes ariannol MAYOR OF EASTLEIGH CHARITY APPEAL FUND
Rhif yr elusen: 1133904
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/05/2018 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 15/05/2021 | 15/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.48k | £9.18k | £13.90k | £1.70k | £13.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.48k | £1.75k | £15.00k | £3.00k | £15.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.