THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAULS, WESTON SUPER MARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
95 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- ST PAULS PCC WESTON SUPER MARE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Carol Howard | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Kathryn Mary Hayward | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Adrian Thomas | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Rev Samuel Robert Healey | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Peter Bray | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|||||
Janet Britton | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Cindy Tratt | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Blyth | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Denys Rayner | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Geraldine Cromwell | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Rev Craig Philbrick | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Sharon McKechnie | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Dr Freddie Pimm | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Fredrick Tamuton | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Julie Williams | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|
||||
Jennifer Devereux | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.10k | £337.39k | £293.21k | £487.62k | £361.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £339.86k | £345.52k | £321.81k | £361.80k | £431.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.57k | £1.69k | £750 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. PAULS CHURCH OFFICE
WALLISCOTE ROAD
WESTON-SUPER-MARE
BS23 1EF
- Ffôn:
- 01934756001
- E-bost:
- office@stpauls-weston.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window