THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, GOSFORTH

Rhif yr elusen: 1131094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Serving local community providing church services and wide ranging activities open to the community including regular playgroup in the church hall as well as hosting occasional concerts in the church and a multitude in between.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £246,362
Cyfanswm gwariant: £273,830

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ALL SAINTS' GOSFORTH PCC (Enw gwaith)
  • PCC ALL SAINTS GOSFORTH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV ANDREW SHIPTON Cadeirydd 08 September 2014
Dim ar gofnod
Felicity Shoesmith Ymddiriedolwr 28 April 2024
THE COMFREY PROJECT CIO
Derbyniwyd: Ar amser
MALAWI ASSOCIATION FOR CHRISTIAN SUPPORT CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Dana Corso Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Alison Mary Charlewood Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
Pauline Gallacher Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
FRANCINE BAIN Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Valerie Hedley Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
JOYCE JENNINGS Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Marian Coulson-Cave Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Alison Jane Wilson Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
LESLEY JOAN OGILVIE Ymddiriedolwr 13 May 2019
Dim ar gofnod
DIANA LYNNE LAVIN Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
KATHERINE DAVIES Ymddiriedolwr 08 May 2017
Dim ar gofnod
Rosamund Place Ymddiriedolwr 17 April 2016
GOSFORTH CHURCH OF ENGLAND SCHOOL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MR NICK GLOVER Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
MRS PAM TAYLOR Ymddiriedolwr 29 April 2013
Dim ar gofnod
DIANE KIRKUP Ymddiriedolwr 16 October 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £221.74k £203.54k £238.44k £358.86k £246.36k
Cyfanswm gwariant £232.24k £194.03k £240.14k £257.26k £273.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.07k £7.67k £9.72k £8.89k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
All Saints Church
West Avenue
Gosforth
Newcastle upon Tyne
NE3 4ES
Ffôn:
01912130450