THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY HAREFIELD

Rhif yr elusen: 1131313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The PCC has the responsibility of co-operating with the incumbent in promoting in the ecclesiastical parish of Harefield the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £187,773
Cyfanswm gwariant: £157,129

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hillingdon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY'S PCC, HAREFIELD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARTIN DAVIES Cadeirydd 28 October 2011
HAREFIELD PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST MARY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RETREAT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE RETREAT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Victor Cuzmano Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Ann Badhams Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Kevin Hughes Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Susan Hewlett Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Beverley Louise Meier Ymddiriedolwr 16 May 2021
THE ST MARY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Brenda Ives Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
ROWENA SANDRA ROBERTA SCOTT Ymddiriedolwr
THE ST MARY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HAREFIELD DISTRICT GIRL GUIDES
Derbyniwyd: Ar amser
MARK JOHN ROBERT DALTON Ymddiriedolwr
THE ST MARY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Dalton Ymddiriedolwr
THE ST MARY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PINNER AND RUISLIP BEEKEEPERS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £156.95k £115.72k £168.34k £147.09k £187.77k
Cyfanswm gwariant £177.69k £133.30k £145.22k £155.18k £157.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 26 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 26 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LONG LANE FARM
LONG LANE
ICKENHAM
UXBRIDGE
UB10 8QT
Ffôn:
07770868648