TAUNTON DEANE AND SOUTH SEDGEMOOR METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the circuit are set within the context of the Methodist Church Connexional policy of Our Calling.The church exists: to increase awareness of God's presence and to celebrate God's love; to to help people to grow and to learn as Christians through mutual support and care;to be a good neighbour to people in need and to challenge injustice;and to make more followers of Jesus Christ.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

32 Ymddiriedolwyr
300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
32 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Annie Deche | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||||
Elaine Banks | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||||
Ann Jordon | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||||
Christopher Mitchell | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||||
Rev Robin Hutt | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||||
Hazel Jordon | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||||
Michelle Noble | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
Merlyn Brown | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||||
Ian Rossiter | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|||||||
Carol Stowe | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||||
Francis Lewis | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||||
Rev Peter Thomas | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER DOWNING | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||||
Denise Jean Eggington | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
ROY CROUCH | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||||
Janet Sillett | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
KEVIN BOSELEY | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||||
MARGARET WALTERS | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||||
REV TONY COX | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|
||||||
RICHARD SILLETT | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|||||||
Rev DEBORAH MARY KIRK | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|||||||
MR GRAHAM DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOANNE MARY PINGUENET | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
LYNDA PRIMROSE SPURRETT KAZER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MS JANE ALLIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MERLYN RONALD BROWN CERT. ED. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
VALERIE ANNE PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ELAINE ANNE DEW M.ED. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARLENE ANN BURNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BARBARA EILEEN POOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GLENYS HARRIET ELIZABETH ALLINSON BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID ALAN CLITHEROE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.16k | £152.76k | £139.25k | £135.24k | £138.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.24k | £152.25k | £138.67k | £144.48k | £160.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND THE METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 Craig Lea
TAUNTON
Somerset
TA2 7SY
- Ffôn:
- 01823344854
- E-bost:
- deborah.m.kirk@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window