CONWY AND PRESTATYN METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the Date of Union the advancement of: a) The Christian faith in accordance with the doctrinal standards and discipline of The Methodist Church; b) Any charity or society for the time being of any Connexional, District, Circuit, local or other organisation of The Methodist Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

38 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Conwy
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- COLWYN BAY & LLANDUDNO CIRCUIT (Enw blaenorol)
- COLWYN BAY & LLANDUDNO METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Adams | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Helen Blair | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Thomas | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Rev Nigel Rodgers | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Russell Daniels | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Gwen Martin | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Ted Francis | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Morgan | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev philip Berry | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Eric Gleave | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Deacon Linda Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
HAYLEY JAMES | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Rev David Ray | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Wendy Gerrard | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||
Francine Moores | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Vic Hitchings | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Rev Eleanor Reddington | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Rhian Smith | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
JANET HUGHES | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Gwyneth Webb | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Sue Jones | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
CARIS WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
DAVID BARRATT | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|||||
Rev Chris Gray | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Paula Hammond | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Rev Janet Park | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
David Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev BARBARA BIRCUMSHAW | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
PAT PRESTON | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
MAGGIE COWARD | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
ROD BROCKLEHURST | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
NORMA BOOCOCK MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev MALCOLM DAVID WEATHERBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCES MARY WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN ANTHONY GERARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THOMAS LAWRENCE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID SHORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.56k | £211.00k | £190.67k | £204.60k | £275.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £293.06k | £203.00k | £185.22k | £329.14k | £309.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St John's Methodist Church
Mostyn St
Llandudno
Conwy
- Ffôn:
- 01492 860439
- E-bost:
- cpmcoffice2@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window