WANTAGE AND GROVE STREET PASTORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Local Christian church communities cooperating to promote the protection, safety and education of all people particularly those congregating on the local streets/public places at night time; promoting relief of all sick people at risk by the offering of guidance, support, protection and, as appropriate, referral to specialist agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
41 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1091995 WANTAGE CHRISTIAN FELLOWSHIP TRUST
- 22 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
- W&G SPS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Peter Smith | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Paul Gander | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Michael Philip Elliott | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|||||
Marjory Anne Lunn | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|||||
STEVE WEST | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.83k | £9.88k | £20.16k | £14.06k | £12.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.50k | £11.67k | £15.22k | £13.41k | £18.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | N/A | £5.50k | £6.50k | £4.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ebrill 2024 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Chwefror 2023 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Chwefror 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JULY 2009 AS AMENDED 30 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROMOTE IN AND AROUND WANTAGE AND GROVE IN OXFORDSHIRE THE PROTECTION, SAFETY AND EDUCATION OF ALL PEOPLE, REGARDLESS OF THEIR GENDER, RACE, SEXUAL ORIENTATION, PHYSICAL OR OTHER DISABILITY; AND PARTICULARLY PEOPLE CONGREGATING ON THE STREETS AND IN PUBLIC PLACES AT NIGHT TIME. 2 TO PROMOTE THE RELIEF OF ALL SICK PEOPLE AT RISK, BUT PARTICULARLY PEOPLE ON THE STREETS AND IN PUBLIC PLACES IN THE SAID REGION WHO MAY BE IN PHYSICAL OR MENTAL DISTRESS BY REASON OF INEBRIATION, SUBSTANCE MISUSE OR OTHERWISE, BY THE OFFERING OF GUIDANCE, SUPPORT, PROTECTION AND, AS APPROPRIATE , BY REFERRAL TO RELEVANTLY SKILLED SPECIALIST AGENCIES. 3 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY ENABLING THE LOCAL CHURCH COMMUNITIES TO COOPERATE IN CARE, COMPASSION AND RELEVANT PRACTICAL AND SPIRITUAL HELP IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES CONSIDER APPROPRIATE FOR PEOPLE IN THE SITUATIONS DESCRIBED.
Maes buddion
WANTAGE AND GROVE IN OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Churchward Close
Grove
Wantage
OX12 0QZ
- Ffôn:
- 07970246024
- Gwefan:
-
wantageandgrove.streetpastors.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window