Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS', EASTBOURNE
Rhif yr elusen: 1132297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £361.55k | £280.23k | £320.53k | £292.72k | £613.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.58k | £365.58k | £364.96k | £391.23k | £407.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £549.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £21.72k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £314.12k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £392.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £101.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.