Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, BECKENHAM.
Rhif yr elusen: 1134718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £527.35k | £604.40k | £365.60k | £430.13k | £429.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £407.58k | £463.96k | £413.47k | £524.80k | £397.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £311.80k | £386.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £39.53k | £13.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £31.33k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £198.13k | £195.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £9.23k | £9.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £81.00k | £210.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £389.49k | £454.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.09k | £9.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.48k | £10.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £56.92k | £64.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.09k | £9.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.