GRACE CHURCH STIRCHLEY COTTERIDGE

Rhif yr elusen: 1135013
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian faith in accordance with the Basis of Faith primarily but not exclusively within Birmingham and the surrounding neighbourhood; and other such charitable activities as shall, in the opinion of the Trustees, further the work of the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015

Cyfanswm incwm: £180,836
Cyfanswm gwariant: £196,332

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155358 GRACE CHURCH DELL ROAD
  • 17 Mawrth 2010: Previously excepted registration
  • 09 Awst 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £117.49k £98.93k £90.51k £150.59k £180.84k
Cyfanswm gwariant £85.39k £104.54k £91.96k £103.35k £196.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 28 Ionawr 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 28 Ionawr 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 30 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 30 Ionawr 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 30 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 30 Ionawr 2014 Ar amser