Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER HIGH HARROGATE
Rhif yr elusen: 1134494

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alan Garrow | Cadeirydd | 07 April 2016 |
|
|||||||||
Paul Harris | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||
Leigh Thompson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||
Timothy Robinson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||
Beverley Cooper | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||
Helen Camm | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||
Jennifer Anne Edwards | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||
Kathryn Blake | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||
Catherine Ailsa Medforth | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||
Maureen Atkinson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||
Ruth Thompson-Vear | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||
Ian Birt | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||
Leanda Felicity Moss | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||
John Longstaff | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||
Catharine Davies | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||||||
David Hipkin | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||
Sian Lockwood | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|||||||||
Elizabeth Hannah Beck | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|||||||||
Rev Christopher Charles Clayton | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.