ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY AND ST NICOLAS SPALDING
Rhif yr elusen: 1132847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John David Bennett | Cadeirydd | 20 July 2011 |
|
|||||
Oliver David Abrams | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Paul Barrie Coleman BA Hons | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Ian Stuart Wright | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Ann Rebecca Cadwallader BA | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Melanie Jane Sharp | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Dr Sarah Chadd | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||
Robyn Hand Firth | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Wendy Margaret Chew | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Valerie Sheila Fairbanks | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Julie Laithwaite | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Jean Hill | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
JOHN ALEC DESILVA HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SUE SLATER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NICHOLAS PITTS BEM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.