THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WEST KIRBY

Rhif yr elusen: 1131379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching Christianity through sermons, courses and small groups. Taking religious assemblies in schools. Promoting the whole mission of the the Church through activities for parents and toddlers. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £228,086
Cyfanswm gwariant: £247,976

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • WEST KIRBY ST BRIDGET PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Alexandra Christine Williams Cadeirydd 09 November 2020
Dim ar gofnod
Anna Maria Gibson Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Sir Duncan Kirkbride Nichol Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Rosemary Morgan Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
David Ronald Hind Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
PATRICIA SOUTHWORTH Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Ann Ruth Holden Ymddiriedolwr 28 April 2021
Dim ar gofnod
Simon Richard George Trout Ymddiriedolwr 02 September 2020
Dim ar gofnod
John Stanley Metcalfe Ymddiriedolwr 02 September 2020
Dim ar gofnod
Professor Susan Mary Rees Ymddiriedolwr 02 September 2020
THE LINDEMANN FELLOWSHIP ADMINISTRATIVE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Gregory Paul Buckridge Ymddiriedolwr 26 April 2019
Dim ar gofnod
David Maxwell Wright Ymddiriedolwr 16 May 2018
Dim ar gofnod
Susan Shaw Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
JOHN MATHEWS SMITH Ymddiriedolwr 13 March 2016
Dim ar gofnod
Priscilla Bench-Capon Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
SYDNEY DAVID FORD Ymddiriedolwr
ST AIDAN'S COLLEGE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ANGELA DOUGLAS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
REVEREND DAVID CHESTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £232.18k £184.71k £209.52k £215.98k £228.09k
Cyfanswm gwariant £303.42k £177.71k £186.96k £215.00k £247.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.50k £11.07k £3.55k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Bridgets Centre
St. Bridgets Lane
West Kirby
WIRRAL
Merseyside
CH48 3JT
Ffôn:
01516786201