Hanes ariannol SEVERN RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1134096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.07m | £1.53m | £1.63m | £2.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.02m | £1.24m | £1.47m | £1.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £506.10k | £478.81k | £506.81k | £895.32k | £1.87m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.38k | £28.46k | £16.57k | £64.40k | £6.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £46.14k | £65.71k | £0 | £29.67k | £418.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £975.83k | £915.27k | £1.48m | £1.53m | £1.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.54k | £60.47k | £37.52k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £200 | £496 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £855.31k | £1.05m | £1.41m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £55.47k | £166.52k | £188.78k | £53.07k | £419.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.51k | £6.31k | £15.11k | £13.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £470 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.