ymddiriedolwyr SEVERN RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1134096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Charles Peters | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Louise Kerr Mcfadzean | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
IAN GORDON | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Antony Stuart Harvey | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Lada Stefantsova | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Sukhdip Singh Sidhu | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Professor Ian Philip Maddock | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Penelope Ann Cameron Watt | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.