Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE AND CHRIST CHURCH, CHELSEA
Rhif yr elusen: 1133092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £786.76k | £917.20k | £629.77k | £835.68k | £742.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £725.89k | £984.57k | £663.40k | £750.03k | £891.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £503.47k | £627.76k | £460.88k | £483.75k | £485.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £252.43k | £249.61k | £168.89k | £345.55k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.82k | £33.99k | £0 | £6.38k | £276.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44 | £5.83k | £0 | £0 | £11.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £35.25k | £0 | £0 | £91.74k | £39.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £41.79k | £0 | £0 | £0 | £30.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £684.10k | £984.57k | £663.40k | £750.03k | £860.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £94.04k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.