THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETERS YATELEY

Rhif yr elusen: 1132035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Place of worship

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Hydref 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • YATELEY ST PETERS PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Timothy Storey Cadeirydd 11 October 2020
CORNERSTONE COUNSELLING
Derbyniwyd: Ar amser
Moira Lintott Ymddiriedolwr 15 April 2025
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER COLE Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
Fiona Gray Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
Sarah Elizabeth Quarterman Ymddiriedolwr 16 April 2024
COMMUNITY ACTION HAMPSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
YATELEY CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Katherine Dudley Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
Joyce Fisher Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
Ibrahim Idowu-Fearon Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
Richard Page Ymddiriedolwr 18 April 2023
Dim ar gofnod
Carolyn Sallis Ymddiriedolwr 18 April 2023
Dim ar gofnod
Steven David King Ymddiriedolwr 18 April 2023
THE GARDEN TOMB (JERUSALEM) ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Michael John Duncalfe Ymddiriedolwr 05 April 2022
Dim ar gofnod
Ian Eric Hayes Ymddiriedolwr 04 May 2021
Dim ar gofnod
Janet May Young Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Rebekah Amy Cole Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Ian Donald Hutchinson Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
JOHN KEVIN MOLONEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £565.93k £438.30k £474.36k £556.21k £587.86k
Cyfanswm gwariant £619.96k £469.42k £532.71k £552.47k £572.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.00k £17.86k £4.00k £1.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £204.44k N/A N/A £240.83k £217.89k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £325.51k N/A N/A £296.00k £337.81k
Incwm - Weithgareddau elusennol £33.27k N/A N/A £12.15k £11.52k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.71k N/A N/A £1.41k £2.78k
Incwm - Arall £0 N/A N/A £5.83k £17.86k
Incwm - Cymynroddion £5.00k N/A N/A £2.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £230.92k N/A N/A £287.34k £317.99k
Gwariant - Ar godi arian £389.05k N/A N/A £36.76k £254.12k
Gwariant - Llywodraethu £3.20k N/A N/A £3.50k £3.67k
Gwariant - Sefydliad grantiau £15.65k N/A N/A £24.50k £21.50k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £104.13k N/A N/A £19.68k £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £228.37k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.24m N/A N/A £1.18m £1.15m
Buddsoddiadau tymor hir £21.02k N/A N/A £11.35k £12.33k
Cyfanswm asedau £242.37k N/A N/A £142.81k £142.57k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £312.02k N/A N/A £222.87k £178.72k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 20 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PARISH OFFICE
CHADDISBROOK HOUSE
READING ROAD
YATELEY
HAMPSHIRE
GU46 7LR
Ffôn:
01252912761