Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS PRESTON

Rhif yr elusen: 1132970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £252.61k £260.81k £363.57k £781.35k £340.96k
Cyfanswm gwariant £229.05k £250.14k £383.16k £392.87k £365.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £769.36k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £10.02k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £1.97k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £456.21k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £392.87k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £1.86k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A