THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WARMINSTER

Rhif yr elusen: 1131685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship, open to all. Provision of quiet place for personal prayer. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. Running a youth club with a Christian ethos. Running an alternative youth club. Supporting other charities in the UK and overseas

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £149,723
Cyfanswm gwariant: £154,323

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Medi 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH WARMINSTER PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gillian Anne CROSS Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Richard Ivor WATSON Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Abigail Louise WHITE Ymddiriedolwr 28 July 2022
Dim ar gofnod
Janet Billinge Ymddiriedolwr 05 May 2021
CORNERSTONE WARMINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Louise WATSON Ymddiriedolwr 05 May 2021
Dim ar gofnod
Mark Andrew Smith Ymddiriedolwr 09 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Lorraine Sharon DOBBINS Ymddiriedolwr 25 September 2019
Dim ar gofnod
MARY KATHLEEN PREECE Ymddiriedolwr 25 April 2018
Dim ar gofnod
ROY TROTT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
HILTON ALAN HOLDING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £181.89k £146.00k £157.44k £167.34k £149.72k
Cyfanswm gwariant £184.88k £142.07k £163.92k £221.70k £154.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHRIST CHURCH
WEYMOUTH STREET
WARMINSTER
BA12 9NS
Ffôn:
01985212138