THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANN, MANCHESTER

Rhif yr elusen: 1136159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the whole mission of the Church in the city centre of Manchester. To enable adults and children to come to faith and live a full life. To maintain and make available the parish church for the use of the community, in particular to allow a place of quiet and prayer, to maintain an historic place of worship, to support people in need and to promote appropriate music.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £167,465
Cyfanswm gwariant: £272,392

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 526429 THE MANCHESTER, SAINT ANN'S EDUCATIONAL FOUNDATION
  • 02 Mehefin 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST ANN'S PCC, MANCHESTER (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Mark Lacy Ymddiriedolwr 15 June 2023
Dim ar gofnod
Helen Lacy Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Sarah Edwina Mary Johnston Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Dr James Cameron Hume Ymddiriedolwr 04 October 2020
Dim ar gofnod
Martin Gregson Ymddiriedolwr 04 October 2020
Dim ar gofnod
Andrew Moore Kyle Ymddiriedolwr 04 October 2020
KANTOS CHAMBER CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER CHAMBER CONCERTS SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Christopher Johnson Ymddiriedolwr 04 October 2020
Dim ar gofnod
Stacy Angela Fox Ymddiriedolwr 14 April 2019
Dim ar gofnod
KEN HALLIWELL Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
JENNIFER JANE FREW Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £169.34k £130.51k £137.73k £160.68k £167.47k
Cyfanswm gwariant £181.44k £91.76k £146.34k £155.64k £272.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.02k £19.59k N/A £1.55k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. ANNS CHURCH
ST. ANN STREET
MANCHESTER
M2 7LF
Ffôn:
01618340239