Camara Education UK Ltd

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Camara uses technology to improve education and increase life opportunities for some of the poorest children in the world. We do this by setting up Digital Learning Centres (DLCs) in schools and training teachers how to effectively use those Centres to teach their students. We operate in Ethiopia, Kenya, Tanzania and Zambia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Cenia
- Ethiopia
- Ireland
- Tanzania
- Zambia
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2010: Cofrestrwyd
- CAMARA LEARNING LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cormac Eugene Lynch | Cadeirydd | 24 September 2020 |
|
|
||||
Veronica Bolton Smith | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Jessica Elizabeth Wren | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Rushi Millns | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Frank Oliver Lehmann | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Richard John Basham | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|||||
ANDREW PETER SINGER | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||
ANDREW JARVIS | Ymddiriedolwr | 01 November 2010 |
|
|||||
JOHN Dominic Weare BROWN | Ymddiriedolwr | 10 May 2010 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406.51k | £65.68k | £147.28k | £501.24k | £411.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £291.04k | £161.29k | £191.51k | £517.88k | £556.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £33.60k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £467.64k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £517.88k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 AUGUST 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 3 MARCH 2010 as amended on 03 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE THE RELIEF OF POVERTY OF PEOPLE IN LESS DEVELOPED AREAS OF THE WORLD THROUGH THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY (I) THE REFURBISHMENT AND DISTRIBUTION OF COMPUTERS AND ASSOCIATED EQUIPMENT TO THESE AREAS FOR THE PROVISION OF EDUCATION IN SCHOOLS, EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND COMMUNITY PROGRAMS, (2) THE PROMOTION OF E LEARNING, THROUGH THE TRAINING OF TEACHERS AND OTHER ASSOCIATED STAFF IN THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) TO ENHANCE THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THESE COUNTRIES, AND (3) THE DEVELOPMENT OF DIGITAL EDUCATIONAL CONTENT FOR USE ON COMPUTERS
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
241A PORTOBELLO ROAD
LONDON
W11 1LT
- Ffôn:
- 020 8670 1225
- E-bost:
- ukcomputers@camara.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window