THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANNE WITH ST THOMAS AND ST PETER, SOHO

Rhif yr elusen: 1132589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity is committed to enabling as many people as possible to worship at our church and to become part of the parish community of St Anne's. Our services and worship put faith into practice through prayer and scripture, music and sacrament.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £412,185
Cyfanswm gwariant: £342,880

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST ANNE'S CHURCH, SOHO (Enw gwaith)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCUL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANNE WITH ST THOMAS AND ST PETER, SOHO (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV RICHARD SIMON FILDES BUCKLEY Cadeirydd 23 February 2013
ST JAMES'S PICCADILLY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel Percival Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Heidi Zamzow Ymddiriedolwr 04 October 2020
Dim ar gofnod
Andrew Mackay Ymddiriedolwr 15 September 2019
THE SOHO SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
John David Witts Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Peter William Harris Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Leslie Hudman Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
SUZANNE BAKER-DOWNES Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
LUCY HAINE Ymddiriedolwr 02 April 2017
Dim ar gofnod
Philip Christopher Baldwin Ymddiriedolwr 02 April 2017
OZANNE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £271.44k £198.89k £255.64k £331.94k £412.19k
Cyfanswm gwariant £247.95k £245.38k £286.20k £323.31k £342.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.89k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Tachwedd 2020 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Tachwedd 2020 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. ANNE'S CHURCH
55 DEAN STREET
LONDON
W1D 6AF
Ffôn:
02074378039