THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GILES, SHREWSBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Al the activities which a vibrant church will carry out.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £800 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

24 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew knight | Cadeirydd | 31 January 2015 |
|
|||||
Sara O'Gorman | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Enid Mary Pryce-Jones | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
John Charles Pryce-Jones | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
HEATHER JOY CHEETHAM | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Timothy O'Gorman | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Paula Holden | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev ZOE ANN BRAVEN-GILES | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
RUSSELL BRERETON MARSHALL | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
DOREEN IRVINE WALKER | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
EILEEN ANGELA JONES | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Patricia Anne Davies | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Jillian Ann Bradfield | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
DR DERRY NEIL BERTENSHAW | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
STEPHEN EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERNARD ERIC STOCKTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMAN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNNE ELIZABETH HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY ERIC TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN MARY CARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY NEIL ABBOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET FRANCES TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL FANNIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSALIND ABBOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.50k | £105.68k | £89.07k | £108.41k | £204.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.80k | £92.86k | £80.53k | £110.87k | £116.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.00k | £800 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2022
(Mae'r cyfrifon |
14 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2021
(Mae'r cyfrifon |
15 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2019
(Mae'r cyfrifon |
29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Giles Church Office
St Giles Church
Wenlock Rod
Shrewsbury
Shropshire
SY2 6JP
- Ffôn:
- 01743355300
- E-bost:
- stgilesshrew@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window