Ymddiriedolwyr ST IVES FREE CHURCH (UNITED REFORMED) CHARITY
Rhif yr elusen: 1132694

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neville Runham | Cadeirydd | 01 December 2019 |
|
|
||||
Freda Barnard | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Helen Ackroyd | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
JOHN PIKE | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Moore | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Peter Davies | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Esmond James Edwards | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
SALLY ROSEMARY RUNHAM | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Dr CHRISTINE ANNE MACLEOD | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
PETER GERMAN | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.