ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, CHEADLE
Rhif yr elusen: 1134783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ian Chidlow | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Sarah Holmes | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||||
Caroline Salisbury | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||
Nigel Hooper | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||
Ian Howard | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||||
Andrew Pugh | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||||
Lesley Gribbin | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||||||
Sarah Ruth Parikh | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|||||||||
Winsome Richbell-Brown | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||||||
LAURA KATE READ | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||||
Tim Phillips | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||||
Trish Wells | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||||
JOANNE LOUISE DAVIDS | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|||||||||
Stan Tomalin | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||||||
DR Patricia Margaret Berry | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||||||
RUTH HEATHER ORMISTON | Ymddiriedolwr | 22 May 2012 |
|
|
||||||||
Robert Navesey | Ymddiriedolwr | 21 May 2012 |
|
|||||||||
DAVID GRAHAM LOWCOCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
PHILIP GEORGE HENRY WELLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JEREMY JAMES HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
FIONA SUSAN GOODE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JOHN LANCELOT BERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.