Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ITCHEN VALLEY, WINCHESTER
Rhif yr elusen: 1133110

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Sara Janssen | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Jean Taylor | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Richard Theo Mezger | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Judith Bishop | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Malcolm David Nicholson Hogg | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
John Barber | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
MARY CLARE HOGG | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||
David Anderson | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Rev Peter William Leyland Walker | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Sonia Jane Cragg | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Gerard Paul Bevis Stacey | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.