NORTH SHIELDS & WHITLEY BAY METHODIST CHURCH CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our work is based around the four core areas of worship. learning and caring, service and evangelism. We provide a network of people who enable various experiences of worship. Personnel, technological and skill resources to equip churches and promote community development. Outreach events are also held to engage people with the central ingredients of the Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

30 Ymddiriedolwyr
89 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- NORTH SHIELDS & WHITLEY BAY CIRCUIT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV EVA WALKER | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Carol Baggaley | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|||||
Susan Irene Carr | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Catherine Margaret Walker | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Patricia Jean Maddison | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
John Bedigan | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Susan Margaret Mason | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Alan Cyril Bainbridge | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Peter Hutton | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Patricia Underhill | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Martin William Shaw | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Allan Graham Tipple | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Roger William Gordon | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Owen Lumsdon | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|||||
Rev Enid Muriel Gordon | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|||||
Carol Davidson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Sandra Fenwick | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Yvonne Hastie | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Robert Wylie | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Pauline Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Rev David WYND | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
BILL HASTIE | Ymddiriedolwr | 13 June 2011 |
|
|
||||
JOHN GRAHAM MORLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDRINA MARY DAVISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET GANNIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAN BOYLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARION TAWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Colin James Raistrick | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Andrew Lowe | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET GIBSON STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £257.94k | £230.49k | £311.84k | £286.95k | £405.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £279.29k | £261.30k | £264.14k | £292.21k | £320.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mawrth 2022 | 264 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mawrth 2022 | 264 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Johns Methodist Church
Ilfracombe Gardens
WHITLEY BAY
Tyne And Wear
NE26 3ND
- Ffôn:
- 01912512355
- E-bost:
- stjohnsmethodistoffice@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window