Hanes ariannol East Staffordshire and South Derbyshire Methodist Circuit

Rhif yr elusen: 1133721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £234.65k £323.24k £1.09m £530.36k £486.99k
Cyfanswm gwariant £271.15k £476.06k £505.27k £535.14k £602.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £22.54k £20.50k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £219.94k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £3.58k £33.20k N/A
Incwm - Arall N/A N/A £800.53k £256.73k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £505.27k £535.14k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £11.65k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A