Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BOSTON
Rhif yr elusen: 1138045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £822.46k | £706.05k | £1.68m | £519.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £994.25k | £396.52k | £1.56m | £707.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.60k | £382.25k | £1.37m | £112.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £128.62k | £730.87k | £622.12k | £153.95k | £109.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.80k | £31.00k | £31.21k | £36.61k | £77.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £52.86k | £30.70k | £34.71k | £87.54k | £106.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.17k | £9.75k | £7.32k | £10.54k | £16.87k | |
|
Incwm - Arall | £1.01m | £20.14k | £10.69k | £1.39m | £208.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £239.88k | £40.80k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £993.49k | £373.46k | £1.56m | £703.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.86k | £759 | £23.06k | £3.94k | £3.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.18k | £9.66k | £5.34k | £8.69k | £9.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.