ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN WITH ST MICHAEL AND ALL ANGELS, PADDINGTON
Rhif yr elusen: 1132885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STEPHEN DAVID MASON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Esme Daley | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Susan Greeney | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Rev Alex Norris | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Beverley | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Anna Haase | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|||||
Christopher Searle | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|||||
Bryan Stephens | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Robert Lees | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Damon Mark Greeney | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Gaynor Scruton | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
DAVID MARK GEORGE FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN STUART NELSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.