ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ALBAN, BROADHEATH
Rhif yr elusen: 1132079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daud Gill | Cadeirydd | 23 October 2018 |
|
|
||||
Helen steel | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Clare Margaret Edwards | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Cindy Gan | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Chinyere Obichukwu | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Sally Cunliffe | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Rachel Widdicombe | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
John Charles Jarvis | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Sandra Cooke | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Rosalind Prescott | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
PAT SALTHOUSE | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|
||||
EILEEN DIXON | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|
||||
ERIC PRINCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ANDREW JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Esme Angela Hammer | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.