ymddiriedolwyr GRANTHAM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Megan Sanders | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||
Christopher John Thoms | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||
Robert James McGibbon | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
IAN LINDSAY WHITTLE | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|||||||
Sally Louise Wooldridge | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Angela Phylis Sanders | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Dr MALCOLM HEWITSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Christiana Abimbola Durodola | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Moira Palmer | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||||
Christopher Dove | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||||
AARON THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
David Scott Lynn | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.