The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Moseley

Rhif yr elusen: 1132268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of regular worship open to all

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £309,668
Cyfanswm gwariant: £367,089

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S MOSELEY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Angela Jane Hannafin Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Neil Alexander McLeod Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Karen Jane Walford Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Pamela Jane Rhodes Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Katherine Jane Stocks Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Bridget Jane Langstaff Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Robert Harland Brown Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
John Whiteford David Gray Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Thomas Owain Brodie Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Scott James Smith Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Rev Magdalen Mary Smith Ymddiriedolwr 10 September 2021
THE KING'S NORTON UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Marigold Adams Ymddiriedolwr 08 August 2021
THE FRIENDS OF ST MARY'S CHOIRS AND MUSIC MOSELEY
Derbyniwyd: Ar amser
Sabina Bealt Ymddiriedolwr 08 August 2021
Dim ar gofnod
Danielle Zoe Edwards Ymddiriedolwr 08 August 2021
Dim ar gofnod
Stephen Alabaster Ymddiriedolwr 08 August 2021
Dim ar gofnod
Frances May Rowley Ymddiriedolwr 07 October 2020
Dim ar gofnod
JEAN LINDLEY Ymddiriedolwr 16 March 2020
Dim ar gofnod
Janet Anne Thorne Ymddiriedolwr 16 March 2020
Dim ar gofnod
Jenny Daniels Ymddiriedolwr 16 March 2020
Dim ar gofnod
ANGELA SUSAN BROWN Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £224.86k £273.76k £337.79k £222.66k £309.67k
Cyfanswm gwariant £263.52k £265.00k £255.61k £336.59k £367.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 02 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 8 MAY 1989
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RESTORATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF THE ORGAN OF THE PARISH CHURCH OF ST MARY, MOSELEY IN THE DIOCESE OF BIRMINGHAM IN ANY MANNER THAT MAY FROM TIME TO TIME BE THOUGHT FIT.
Maes buddion
ST MARY, MOSELEY
Hanes cofrestru
  • 21 Mehefin 1989 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Marys Parish Office
St. Marys Row
Moseley
Birmingham
B13 8HW
Ffôn:
01214492243
Gwefan:

moseleychurch.org.uk