Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT ALBAN THE MARTYR, HOLBORN WITH SAINT PETER, SAFFRON HILL
Rhif yr elusen: 1135568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £926.41k | £298.18k | £242.60k | £158.93k | £292.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £607.61k | £308.89k | £189.03k | £204.43k | £267.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £712.59k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £200.06k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.11k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £1.66k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £653.77k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £333.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.38k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £253.77k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.