Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE AND ST PAUL, STAMFORD
Rhif yr elusen: 1135616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £996.25k | £578.46k | £620.64k | £661.13k | £622.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.59k | £491.22k | £449.92k | £619.01k | £668.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.96k | £300 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £982.40k | £563.22k | £601.77k | £640.49k | £593.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £3.25k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.66k | £8.39k | £10.42k | £15.32k | £13.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £6.19k | £6.85k | £5.20k | £0 | £15.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £5.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £481.59k | £491.22k | £449.92k | £619.01k | £668.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £80.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £36.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.