ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, BLACKHEATH
Rhif yr elusen: 1132894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Edward Fraser Austin Longmer Scrase-Field | Cadeirydd | 28 September 2015 |
|
|||||||
Margaret Elizabeth Joy Hayes | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|||||||
Isaac Okine | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||
Ruth Mwende Mwangangi | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||
Julia Wright | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||||
Louisa Nevison-Andrews | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||||
Jeremy Neal Olsen | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Babatunde Akinkugbe | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||
KATHARINE ELIZABETH MACKENZIE | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||
Raki Bogan | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||
Samuel Hart | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||
KATHERINE MCPHERSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||||
ANDREW MICHAEL BESWETHERICK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Richard Westacott Godden | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.