ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE HANOVER SQUARE
Rhif yr elusen: 1134811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVIN CHARLES J ARENDT | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||||||||
Benedict John Anthony Clarke | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||||||||
Rev Stephen Paul Losack Coleman | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|||||||||||
CHARLOTTE SCOTT-MULLINGS | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||||||||
SIMON JON ROBERTS | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||||||||
EMMA KATE GODFREY | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||||||
OLIVER CHUBB | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||||||
GRAHAM EDWARD BARNES | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||||||||
DIANA MARY DENNIS | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|
||||||||||
Rev ALAN ROBERT LENNOX PIGGOT | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|
||||||||||
THE REVD DR ALAN WILLIAM MCCORMACK | Ymddiriedolwr | 29 January 2017 |
|
|
||||||||||
JANET ST JOHN-AUSTEN | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||||||
George Charles The Earl of Lucan | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||||||
John Crichton | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||||||
CHARLES CHAMBERLAIN STEPHENS | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||||||||
Stewart James Munro | Ymddiriedolwr | 28 April 2010 |
|
|
||||||||||
ANDREW ALEXANDER JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PAMELA YAYRA ATEKPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ALISTAIR HENRY MILWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Rev Roderick Neil Stephen Leece | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
MARK ANDREW HEWITT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.