ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE'S PRESTONVILLE. (DIOCESE OF CHICHESTER).
Rhif yr elusen: 1133866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN POOLE | Cadeirydd | 14 October 2011 |
|
|||||||||||
Richard David Simmons | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||||||||
Mark Stephen John Jago | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||||||
June Madeleine Arnold | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Elizabeth Karen Forbes Stone | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||||||||
Carolyn Olufunke Jikiemi-Roberts | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||
Wynefred Ann Savage | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||
Kathleen Margaret Hudson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||
Judith Lucille Edge | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||
Caroline Johnson | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||||||
Dr Sarah Soppitt | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Ronald James White | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||||||||
CHRISTINE CATON | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||||||||
Mark Watson | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||||||
Michele Scott White | Ymddiriedolwr | 22 October 2011 |
|
|||||||||||
SIR PETER WOODHEAD KCB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.