THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, PURLEY

Rhif yr elusen: 1133205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parish Church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £368,820
Cyfanswm gwariant: £364,885

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Croydon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Rhagfyr 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH, PURLEY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Douglas John Low McHardie Cadeirydd 13 May 2019
CAP CROYDON SOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
NEIL RUSSELL PENN Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Oluwatomilayo Ehinon Ejedenawe Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Daniel John Burrows Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Catherine Namatovu Kalanzi BSc Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
AMY FRANCES DANIELS Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Martin Philip Ryan Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Louise Nancy Benn Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Michael Francis Stenning Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Skeffington Hird Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Harriet Howgego Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Christopher Bjorn Hickin MA Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Robert David BENN Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
Tom Griffiths Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
Indrani Balachandran Ymddiriedolwr 15 November 2020
THE FRIENDS OF THE OLD PALACE, CROYDON
Derbyniwyd: Ar amser
RATNAM KANAGASABAI MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Alison Frost Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
Lisa Louise Fairman-Brown Ymddiriedolwr 01 July 2020
Dim ar gofnod
Rev'd Dr Simon Paul Stocks Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
Nicholas Karl Whitley Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Richard Hugh Slade Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Muriel Watts Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £338.38k £316.32k £346.10k £388.55k £368.82k
Cyfanswm gwariant £355.49k £344.38k £362.04k £374.04k £364.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 24 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 24 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 PLACEHOUSE LANE
COULSDON
CR5 1LA
Ffôn:
02087638291