THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EASTBOURNE

Rhif yr elusen: 1133958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £186,846
Cyfanswm gwariant: £194,452

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • EASTBOURNE PARISH CHURCH, ST. MARY THE VIRGIN (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Arwen Mary Caroline Folkes MA Ymddiriedolwr 29 July 2024
Dim ar gofnod
James Thomas Fletcher Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
John Cooper Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
Eric Walter Hylton Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
Naomi Elizabeth Hambly B.Ed Hons Ymddiriedolwr 16 April 2024
Dim ar gofnod
Avril Patricia Bell Ymddiriedolwr 21 March 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Forman Ymddiriedolwr 21 March 2023
Dim ar gofnod
Paul Richard Standen-Payne Ymddiriedolwr 21 March 2023
Dim ar gofnod
GILLIAN SIGGS Ymddiriedolwr 25 May 2021
CHICHESTER DIOCESAN ASSOCIATION FOR FAMILY SUPPORT WORK
Derbyniwyd: Ar amser
Elaine Alexandra Beynon Ymddiriedolwr 25 May 2021
Dim ar gofnod
Martin St Clair Devonish Ymddiriedolwr 20 March 2018
Dim ar gofnod
Dr John Stuart Oliphant Ymddiriedolwr 28 March 2017
Dim ar gofnod
Graham Marsden Ymddiriedolwr 24 August 2012
Dim ar gofnod
NANCY RANDLES Ymddiriedolwr 01 April 1985
Dim ar gofnod
NANCY LOUISE RANDLES MBA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRIAN ROBERT ETHERIDGE Ymddiriedolwr
EASTBOURNE TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £199.50k £162.82k £162.82k £166.86k £186.85k
Cyfanswm gwariant £211.60k £156.04k £156.04k £214.71k £194.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE PARISH OFFICE
THE OLD PARSONAGE
OCKLYNGE ROAD
EASTBOURNE
BN21 1PL
Ffôn:
01323725722
Gwefan:

stmaryseastbourne.co.uk