THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MINEHEAD

Rhif yr elusen: 1134852
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides spiritual and pastoral support for members of the Church of England in the Ecclesiastical Parish of Minehead, Somerset.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £123,684
Cyfanswm gwariant: £120,786

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • MINEHEAD PAROCHIAL CHURCH COUNCIL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Martyn John Snell Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Sheila Dawn Snell Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Diane Angela Newton Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Wendy Eva Candy Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Sara Marina Evans Ymddiriedolwr 20 May 2022
Dim ar gofnod
William Griffiths Ymddiriedolwr 20 May 2022
Dim ar gofnod
Kath Griffiths Ymddiriedolwr 20 May 2022
Dim ar gofnod
Richard Newton Ymddiriedolwr 07 July 2021
Dim ar gofnod
CHRISTINE MARY SEYMOUR Ymddiriedolwr 25 April 2018
Dim ar gofnod
REVD JOHN MARTIN THOROGOOD Ymddiriedolwr 25 April 2018
THE HERBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Amanda Hazlewood Ymddiriedolwr 21 September 2016
Dim ar gofnod
Rev Philip Ian Christopher Butcher Ymddiriedolwr 04 September 2014
Dim ar gofnod
JENNIFER ELLEN BOYLES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £165.97k £109.20k £110.97k £123.68k £123.68k
Cyfanswm gwariant £159.37k £131.34k £99.72k £120.45k £120.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 06 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 06 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Tachwedd 2021 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Tachwedd 2021 4 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Awst 2021 295 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Awst 2021 295 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Andrews Church
Wellington Square
MINEHEAD
TA24 5NH
Ffôn:
01643 818904
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael