Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FRIERN BARNET

Rhif yr elusen: 1133984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Bull Ymddiriedolwr 14 January 2025
Dim ar gofnod
Elvin Formosa Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Frances Jones Ymddiriedolwr 21 May 2023
FRIERN BARNET EDUCATIONAL TRUST
Kevin Kalawan Gujadhur Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Dagmar Wilkinson Ymddiriedolwr 08 September 2021
LAWRENCE CAMPE'S ALMSHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FRIERN BARNET EDUCATIONAL TRUST
Barry Hall Ymddiriedolwr 09 May 2021
Dim ar gofnod
Fiona Cochrane Ymddiriedolwr 11 October 2020
LAWRENCE CAMPE'S ALMSHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony Kuti Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Alison Springett Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Joyce Brand Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
John Kuti Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
CAROL LINDA LEVY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod