Hanes ariannol TRUST PROPERTY ADMINISTERED BY THE MERSEY SYNOD OF THE UNITED REFORMED CHURCH
Rhif yr elusen: 1132754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (119 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £872.22k | £749.06k | £553.35k | £1.22m | £2.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £852.11k | £699.56k | £545.63k | £1.46m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £900 | £140.89k | £12.55k | £78.71k | £12.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £176.46k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.39k | £0 | £84.09k | £86.74k | £81.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £203.93k | £200.96k | £157.89k | £176.53k | £177.06k | |
|
Incwm - Arall | £473.54k | £407.21k | £298.83k | £876.51k | £2.14m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £757.61k | £30.55k | £520.17k | £1.43m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.33k | £29.02k | £25.46k | £28.18k | £25.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £252.56k | £30.55k | £8.45k | £15.60k | £28.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £330.74k | £0 | £21.92k | £21.51k | £20.11k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.21k | £29.02k | £25.36k | £27.43k | £24.17k | |
|
Gwariant - Arall | £64.18k | £639.99k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.