Hanes ariannol Methodist Conference Property at Central Hall Westminster
Rhif yr elusen: 1133912
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.16m | £9.20m | £6.35m | £932.39k | £5.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.54m | £8.58m | £7.07m | £3.09m | £6.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £28.93k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.07m | £8.97m | £5.94m | £438.05k | £5.52m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.41k | £4.22k | £1.84k | £1 | £2.18k | |
|
Incwm - Arall | £79.78k | £230.29k | £408.90k | £494.35k | £357.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.83k | £643.14k | £676.33k | £523.12k | £477.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.89m | £7.92m | £6.38m | £2.51m | £5.67m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £179.10k | £81.57k | £171.87k | £121.64k | £168.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £241.72k | £247.88k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.00k | £16.09k | £16.24k | £51.81k | £112.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.