ymddiriedolwyr THE CYRENIANS LTD
Rhif yr elusen: 500640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYNIS FREW | Cadeirydd | 12 January 2023 |
|
|||||
Anthony May | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Lisa Boyack | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Sandra Erickson | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Michael Barton | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Peter Brown | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
Lesley Telford | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|||||
DEAN FIELDING | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
Steve Guyon | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.