THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. NICHOLAS WITH ST. JOHN BAPTIST, LINCOLN

Rhif yr elusen: 1133977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £160,740
Cyfanswm gwariant: £108,816

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038797 THE TAVERNE TRUST
  • 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PCC OF ST NICHOLAS WITH ST JOHN, NEWPORT, LINCOLN (Enw gwaith)
  • ST. NICHOLAS PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOAN BERESFORD Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Clare Elizabeth Wise Ymddiriedolwr 23 March 2025
Dim ar gofnod
Nicholas James Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
Felicity Jane Ingleton Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Dr Neill Christopher Hepburn Ymddiriedolwr 26 March 2023
ST BARNABAS HOSPICE TRUST (LINCOLNSHIRE)
Derbyniwyd: Ar amser
Carolyn Geraldine Jones Ymddiriedolwr 21 May 2021
Dim ar gofnod
Rev Leslie Alan Moses Ymddiriedolwr 06 December 2020
Dim ar gofnod
Joanne Marie Osborne Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Margaret Elizabeth Arrand Ymddiriedolwr 15 March 2020
Dim ar gofnod
David Frederick Gratrick Ymddiriedolwr 15 March 2020
LINCOLN PRA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Peter John Anthony Elsmore MA, PhD Ymddiriedolwr 15 March 2020
Dim ar gofnod
JOSEPH ROGER HANSARD JP Ymddiriedolwr 15 April 2018
LINCOLN MUNICIPAL RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE HORNCASTLE MASONIC BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Sue Humphrey Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Susan Jacqueline Toogood Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
Andrew John Simmons Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
SANDRA JOYCE GRATRICK Ymddiriedolwr 28 April 2014
Dim ar gofnod
Janet Christine Elsmore Ymddiriedolwr 06 April 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £86.02k £164.71k £167.59k £81.80k £160.74k
Cyfanswm gwariant £139.35k £9.07k £8.74k £80.71k £108.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Nicholas Church
Newport
LINCOLN
LN1 3DP
Ffôn:
01522806350