NORTH WILTSHIRE METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Resourcing body for local churches and support of mission at home and abroad
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

49 Ymddiriedolwyr
170 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wiltshire
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- THE METHODIST CHURCH CHIPPENHAM (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
49 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Durston | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|||||
Jane Foster | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Nigel Tucker | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Rev Anthony Ward Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Corinne Vivienne Wethers | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Mark Barrett | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Dianne Joy Slater | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Sandra Mary Wylie | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|||||
Sharon Vatcher | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Albert James Venman | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Bryant Victor Vincent | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Hilary Vivienne Franklin | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Pete Armitage | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Matthew John Vatcher | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rachel Irene Collins | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Robert McMurdo Woods | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Geoffrey David Floyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Richard William Osbourne | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Deacon Stephen Francis Roe | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Professor Clifford Michael Friend | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Elizabeth Gillian Osborne | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
George William Kennedy BSc MSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Nathalie Catherine Marshall | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Andrew Bird | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Linda Denise Morley | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Keith Lawrence Harmer | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Rev Stephen Mason Skinner LLB BA | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jonathan Henry Lyle CB FREng | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Kay Ashlin | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Paul Walley Kohn BA Cert Ed | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Graham Robert Crawshaw BADMSMCIPS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Geoffrey Rhodes PhD BTh | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Julie Dawn Coe | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
DAVID JAMES HOLDER | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Ann Maria Allen | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Christine Anne Durant | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Judith Furse | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Jacqueline Snyder FCCA | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Anthony David Prichard | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Wilma Ann Goodfellow | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Peter Bernard Whittington | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Marilyn Yvonne Margaret Dixon | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Lynda Thomson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Rev David Gray | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JOHN STEPHEN DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JOHN WYNN WALTERS BVSCCTBR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORNA JEAN COCKING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTANA JOY CLIFFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ANTHONY WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £357.09k | £325.88k | £370.08k | £364.87k | £419.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £429.38k | £427.45k | £504.38k | £788.24k | £358.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND THE METHODIST CHURCH ACT (1976) AS AMENDED 30 JANUARY 2014
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NWMC Office C/O: Studley Methodist Church
Studley Lane
Studley
Calne
Wiltshire
SN11 9NH
- Ffôn:
- 07498652837
- E-bost:
- circuitoffice@northwilts.me
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window