ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN'S, BARBOURNE
Rhif yr elusen: 1137099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lindsey Joanne Coulthard | Cadeirydd | 04 February 2024 |
|
|
||||
Richard Mark Poppleton | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Patrica Kendall | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Robert Drewry Holdsworth | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
William Courtney Harwood | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
David Anwyl-Hughes | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Kevin Stephen Maltby | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Lynda Margaret Niccolls | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Susan Margaret Gething | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Ruth Janice Scotson | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
Carol Amos | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
NIGEL STANLEY WAKE | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|||||
MARGARET MANDRELL | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|||||
BERYL THORP | Ymddiriedolwr | 25 June 2011 |
|
|
||||
RICHARD HEMMINGS | Ymddiriedolwr | 25 June 2011 |
|
|
||||
PAUL KENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.